旗滨集团团队介绍
俞其兵先生:1965年11月出生,中国国籍,专科学历,工程师。1986年以来历任宁波利华制衣有限公司总经理、宁波永大建设工程有限公司董事长、总经理;2005年7月以来一直任旗滨集团董事会成员,并曾任公司董事长、总裁;2019年4月至今任公司董事会董事。俞其兵先生为公司实际控制人。
何文进先生,1970年4月出生,英国爱丁堡赫瑞瓦特大学国际银行及金融研究硕士和复旦大学工商管理学硕士;曾在德国曼内斯曼德马格、西门子和通用汽车担任经理、高级经理和总监;中联重科股份有限公司市场总监、副总裁;建投投资有限责任公司副总经理、执行董事兼总经理,兼任建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司董事长兼总经理、建投华文投资有限责任公司总经理和董事、SGD PHAMRA(法国SGD药用玻璃有限公司)董事长。现任福建旗滨集团有限公司总裁、公司第五届董事会董事、董事长。
张柏忠先生:1965年2月出生,中国国籍,大专学历,工程师。1996年以来历任深圳南玻工程玻璃有限公司总经理、吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理、天津南玻工程玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、中国南玻集团股份有限公司总裁助理、副总裁兼工程玻璃事业部总裁及平板玻璃事业部总裁等职;2017年 3月开始任旗滨集团总裁;2017年4月开始至今任旗滨集团董事会董事兼总裁。
张国明先生:1978年1月出生,本科学历,中国注册会计师、国际内审师、国际信息系统审计师。2002年7月至2003年4月任顺达电脑厂物控部物控员;2003年5月至2006年7月任广东溢达纺织有限公司审计部审计员;2006年8月至2007年9月任华为技术有限公司审计部审计经理;2007年10月至2011年1月历任德勤华永会计师事务所企业风险控制部顾问、高级顾问、经理;2011年1月至2016年12月历任中国南玻集团股份有限公司内控部经理、财股管理部经理以及深圳南玻光伏能源有限公司总经理等职;2017年 3月开始任旗滨集团财务总监;2017年4月开始任旗滨集团董事会董事兼财务总监。
姚培武先生:1964年12月出生,本科学历,会计师,中共党员。1985年8月至2000年5月历萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师;2000年5月至2010年10月历任安源实业股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任;2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书;2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书;2016年4月-2018年3月任旗滨集团董事会董事、董事兼董事会秘书;2018年3月至2022年5月任旗滨集团董事会董事长兼董事会秘书;2022年5月至今任公司董事兼董事会秘书。
候英兰女士:1962年11月出生,教授级高级工程师,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1985年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业,1993年毕业于中国耀华职工大学玻璃企业管理专业;1986年至2002年任中国耀华玻璃集团公司技术中心第一研究室主任;2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师;2009年11月入职旗滨集团,担任技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理、公司董事会董事;现任公司开发研究院副院长、公司董事会董事。
郜卓先生:1963年9月出生,会计学博士学历,高级会计师、注册会计师非执业会员。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限公司副总经理,中弘卓业集团有限公司总裁,安源煤业集团股份有限公司董事、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事、公司第四届董事会独立董事;现任国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授、中国大连高级经理学院特聘教授、京北方信息技术股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份公司独立董事;2019年4月至今任公司董事会独立董事。
林楚荣先生:1970年12月出生,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。曾任宁波会计师事务所部门副经理,宁波海跃税务师事务所有限公司总经理,现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司独立董事、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事;2022年5月至今任旗滨集团董事会独立董事。
胡家斌先生:1971年10月出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师,中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理,中国建材国际工程集团有限公司新型房屋事业部部长,中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司兼深圳市凯盛科技工程有限公司总经理;现任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师;2022年5月至今任旗滨集团董事会独立董事。
郑钢先生:1958年7月出生,专科学历,中共党员,经济师。1983年至2016年历任湖南株洲玻璃厂(株洲光明玻璃集团有限公司)宣传部副部长、团委书记、企业管理办公室主任、浮法玻璃分厂厂长、经营副厂长以及株洲光明浮法玻璃股份有限公司经理等职;2006年开始历任公司副总经理、审计监察部总经理、董事长办公室总经理、株洲事业部总经理等职;2016年10月开始任旗滨集团监事会主席。
陈锋平先生:1982年3月出生,本科学历,中级工程师。2002年至2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理;2009年至2010年历任漳州旗滨置业有限公司(已经更名为福建旗滨集团有限公司)总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理;2011年至今任福建旗滨集团有限公司东山区域公司总经理;2013年4月开始至今任旗滨集团监事会监事。
王立勇先生:1971年9月出生,大学本科学历。1991年6月至2006年11月任湖南株洲玻璃厂会计、财务部长;2006年11月至2010年6月任株洲旗滨玻璃集团有限公司(公司前身)财务主管;2010年6月至2016年4月任河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监;2016年4月至2016月10月任旗滨集团审计部副总经理;2016年10月至2017年4月任资兴佳泰矿业有限公司财务部经理;2017年4月至2018年1月任福建旗滨财务总监;2018年2月至2018年5月任旗滨集团财务主任;2018年5月至今任醴陵旗滨财务经理;2018年3月至今任旗滨集团监事会职工代表监事。
杨立君先生:1959年11月生,本科学历,高级工程师。历任哈尔滨玻璃厂副厂长、中国南玻集团二级公司总经理、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理,公司总裁助理,自2021年4月起任公司副总裁
左川先生:1982年4月出生,悉尼大学法学院法律博士(J.D.),澳大利亚新南威尔士州律师,澳洲注册会计师(CPA Australia),曼彻斯特大学工商管理硕士,英国皇家特许管理会计师(CIMA)。历任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长;2022年5月至今任公司副总裁。
加载中...